Search Results
The search returned 1567 resultsDisplaying 81-100 of 1567 result(s).
Reference | Title | Time | |
---|---|---|---|
EAA.2069.2.1049 | Regest nr 1049. Margaretha von Maydell, Ewert Dellwich's Wittwe, lässt dem Knochenhauer Jürgen Kentz das von ihr ihm verkaufte Haus auf dem Dome bei der Dompforte vor dem Harrischen Manngerichte formell auftragen, den 8. März 1606 | 08.03.1606 | |
EAA.2069.2.1047 | Regest nr 1047. Margaretha von Maydell, verwittwete Delwich, verkauft dem Knochenhauer Jürgen Gens ihr auf dem Dome zu Reval belegenes Haus, am Himmelfahrtstage 1605 | 09.05.1605 | |
EAA.2069.2.1046 | Regest nr 1046. Magnus Neuroth von Lodensee verkauft Georg Heydeman eine Mühle nebst Heuschlage und Einfüsslings-Lande, den 23. April 1605 | 23.04.1605 | |
EAA.2069.2.1045 | Regest nr 1045. Magnus Neuroth lässt dem Georg Heydeman diese Mühle nebst zugehörigem Lande auftragen, den 23. April 1605 | 23.04.1605 | |
EAA.2069.2.1041 | Regest nr 1041. Sigismund III, König von Polen, restituiert dem Bernhard Klodt das Erbgut Heidenfeld im Distrikt Seßwegen sowie die Krüge bei der Burg Seßwegen und gibt ihm darüber hinaus das Gut des Jacob Wuiken mit einem Haken Landes genannt Kaweland und das im Distrikt | 30.04.1603 | |
EAA.2069.2.1040 | Regest nr 1040. Sigismund III, König von Polen, restituiert dem Gabriel Wolff das Erbgut Kujen sowie die Krüge bei der Burg Seßwegen und gibt ihm darüber hinaus die im Distrikt Seßwegen gelegenen Güter des Reinhold Engelhart. Krakau, den 30. April 1603 | 30.04.1603 | |
EAA.2069.2.1039 | Regest nr 1039. Frans Dücker zu Wartz verpfändet dem Hinrich Lanting den Hof Wartz für 4106 Rtlr., den 24. März 1603 | 24.03.1603 | |
EAA.2069.2.1023 | Regest nr 1023. Hinrich Rossenhagen zu Lossenorm stellt dem Hinrich Lanting den Schuld- und Pfandbrief von seinem Hof Lassenorm aus, 28. Februar 1600 | 28.02.1600 | |
EAA.2069.2.1019 | Regest nr 1019. Johann von Bremen zu Pühat vertauscht das Dorf Uchten gegen das Dorf Seall mit zwei Haken Landes, den 24. Juni 1599 | 24.06.1599 | |
EAA.2069.2.1018 | Regest nr 1018. Johann Bremen verkauft Johann Treiden die Dörfer Uchten und Luhck, den 24. Juni 1599 | 24.06.1599 | |
EAA.2069.2.1017 | Regest nr 1017. Claus Mecks zu Rabbifer trägt Johann Bremen die Dörfer Uchten und Lueke auf, den 4. Mai 1599 | 04.05.1599 | |
EAA.2069.2.1015 | Regest nr 1015. Johann Luggenhusen verkauft dem Johann Treiden die wüste Mühlenstätte Limmat, den 14. März 1599 | 14.03.1599 | |
EAA.2069.2.1008 | Regest nr 1008. König Sigismund III. bestätigt den Wolmar Dumpian im Besitze der Erbgüter Kuikatz, den 1. Juni 1598 | 01.06.1598 | |
EAA.2069.2.999 | Regest nr 999. Jacob Taube zu Saximois trägt seinen Hof und Güter Saximoisa dem Frantz Treiden auf, den 5. Juli 1597 | 05.07.1597 | |
EAA.2069.2.998 | Regest nr 998. Johann Wrangell zu Addinal quittirt seinem Schwager Fabian Fersen über den Empfang der Mitgabe seiner Hausfrau, den 25. Juni 1597 | 25.06.1597 | |
EAA.2069.2.996 | Regest nr 996. Jacob Ermes zu Ottenküll quittiert seinem Bruder Laurentz Ermes den Empfang von 100 Talern. Reval, den 24. Juni 1597. | 24.06.1597 | |
EAA.2069.2.990 | Regest nr 990. Frau Elisabeth Lode, des Euert Oertten Witwe trägt die Höfe Asserye und Mettapäh dem Melcher von Münster auf, den 10. Dezember 1596 | 10.12.1596 | |
EAA.2069.2.989 | Regest nr 989. Johann Maydell zu Suttlem verschreibt als Mitgabe seiner Tochter Elisabeth Aderkass dem Johann Uexkul zu Russal 1000 Thlr. und den Hof Jesse, den 15 October 1596 | 15.10.1596 | |
EAA.2069.2.968a | Regest nr 968a. Vergleich zwischen den Gebrüdern Reinhold und Conrad Taube über das der Ehefrau des erstern in dem Gute des letztern, Kioma, konstituirte Leibgedinge. Karkus, den 25. Febr. 1594 | 25.02.1594 | |
EAA.2069.2.968 | Regest nr 968. Vergleich zwischen den Gebrüdern Reinhold und Conrad Taube über das der Ehefrau des erstern in dem Gute des letztern, Kioma, constituirte Leibgedinge. Karkus, den 25. Febr. 1594 | 25.02.1594 |