Search Results
The search returned 1567 resultsDisplaying 101-120 of 1567 result(s).
Reference | Title | Time | |
---|---|---|---|
EAA.854.2.345 | Urkunde des Kaisers Joseph II zu Wien über die Verleihnung des Heiligen Römischen Reichsadelsstandes dem Gustav Otto von Riesenkampf von Rehekampf. Mit dem anhängenden Reichssiegel in einer vergoldeten Kapsel; und mit kolorierter Wappenzeichung; Umschlagdecke aus rotem Samt. (das Gut Wieso erwähnt) | 05.01.1780 | |
EAA.1862.2.23 | Facultas Gestandi Crucem Auream devotionis causa pro Exma Dno Ottoni Magnucom de Stackelberg Legato Exti et Plenipoten Imperatricis Russia in Polonia. (Vollmacht). Pergament. Lateinisch | 1776 | |
EAA.854.2.323 | Urkunde der Kaiserin Katarina II von Russland über die Bestätigung des Eigentumsrechts des Justizrats Niklas Friedrich von Hagmann (Gagmann) auf die vom Jägermeister Polmann verkauften Mannlehnsgüter Gross- und Klein-Etsl. Mit kolorierten Verzierungen und dem Reichssiegel in einer vergoldeten Kapsel. Die Umschlagdecke aus blauen Samt | 25.11.1774-04.12.1774 | |
EAA.854.2.344 | Adelsdiplom der Gebrüder von Handtwig (Oberstleutnant Magnus Gustav, Brigadier Carl Reinhold, Rittmeister Johann Adolph und Major Christian Friedrich). Mit einem anhängenden Siegel in Silberkapsel; verziert mit Federzeichnungen | 18.03.1774 | |
EAA.854.2.322 | Kauf- und Verkaufsbrief betreffend das von den Vormündern der Kinder des verstorbenen Reinhold Johan Wrangel an Reinhold Wilhelm von Pohlmann verkaufte Gut Koddil. Mit 7 anhängenden Siegeln; Federzeichnungen | 25.06.1773 | |
EAA.1000.1.3371 | Lehr- und Gesellenbrief, ausgestellt dem Danziger Kupferschmiedgesellen Wilhelm Schubert vom Danziger Kupferschmiedeamt. Original auf Pergament in deutscher Sprache, Siegel abgebrochen. Danzig | 12.06.1772 | |
EAA.854.2.321 | Kauf- Verkaufskontrakt zwischen dem Leutnant Peter von Brevern als Verkäufer und Otto Magnus Freiherr von Rehbinder betreffend die Güter Klein-Ruda, Kurrefer und Libbomeggi. Mit 6 anhängenden Siegeln in Holzkapseln; Federzeichnungen | 01.03.1771 | |
EAA.1862.2.229 | Urkunde über den Verkauf des Gutes Aavere von Carl August Berg an Gustav Johann v. Tiesenhausen. Pergament. Siegel nicht mehr Vorhanden | 1771 | |
EAA.2062.2.57 | Грамота императрицы Екатерины Второй о пожаловании премиер- майор Фридрих фон Геллеру чина подполковникаю Пергамент накладным оттиском печати | 31.12.1771 | |
EAA.957.1.41 | Adelsdiplom des Gustav Heinrich Römlingen. Geliehen von Joseph II von Österreich. Pergament in Buchform, verziert mit Federzeichnungen. Einband roter Samt mit anhängendem Siegel in vergoldeter Kapsel | 07.07.1770 | |
EAA.854.2.484 | Adelsdiplom des Niclas Friedrich von Hagmann, verliehen vom Kaiser Joseph zu Wien.Mit dem kolorierten Wappenzeichen und den Federzeichnungen, 1 Siegel | 02.10.1769 | |
EAA.5156.1.15 | Geburts-, Lehr- und Meisterbriefe der Mitglieder der in Pernau nicht vorhandenen oder nicht festzustellenden Zünfte | 20.05.1769-17.06.1891 | |
EAA.854.1.667 | Arhiivis asuvate privileegide ja ürikute register | 1768? | |
EAA.3281.1.2 | Narvas asuva maja valdusõiguse kinnituskiri | 22.06.1767 | |
EAA.1210.1.9 | Ürik kirikutorni ehitamise kohta | 1767 | |
EAA.3249.1.89 | Narva Magistraadi poolt antud ürik (pärgament) Peter Peter Schoeff'ile pärandusasjus | 13.11.1766 | |
EAA.2062.2.61 | Грамота императрицы Екатерины Второй о пожаловании поручинку Фридрих фон Геллеру чина капиана. Пергамент накладным оттиском печати | 27.10.1766 | |
EAA.854.2.343 | Urkunde des Kaisers Franz I zu Wien betreffend die Bestätigung der adeligen Abstammung des Russischen kaiserlichen Etatsrats und Vizepräsidenten des Justizkollegiums in Liv- und Estländischen Sachen. Friedrich von Emme, und dessen Wappen. Mit einen anhängenden Siegel in einer vergoldeten Kapsel; koloriertes Wappenbild; Decke aus rotem Samt | 14.06.1765 | |
EAA.854.2.5344 | Urkunde des Stabsarztes von Weirauch über sein Besitztumsrecht auf das Gut Pühhajöggi im Kirchspiel Jewe. Mit koloriertem Wappenzeichen | 06.10.1765 | |
EAA.1646.1.30 | Грамота императрицы Екатерины II о подтверждении прав и привелегий города Нарвы | 17.03.1764 |