Search Results
The search returned 1567 resultsDisplaying 281-300 of 1567 result(s).
Reference | Title | Time | |
---|---|---|---|
EAA.854.2.293 | Kauf-Verkaufsbrief des königlichen Rats, Grafen zu Arensburg De la Gardie etc. über das dem Major Christoph Heinrich con Kurseln verkaufte, vorher dem Rittmeister Engelbrecht von Tiesenhausen zur Nutzniessung als Pfandbesitz übergegebene Gut Echmes. Mit einem anhängenden Siegel in einer Holzkapsel | 07.06.1684 | |
EAA.854.2.308 | Kauf-Verkaufskontrakt zwischen Adam Johann von Buxhöwden als Verkäufer und der Baronin von Rehbinder, der Witwe des Kapitäns Andreas Reinhold Baron Rehbinder, geb. Anna Sophia von der Fellden, betreffend das Allodialgut Sellenküll nebst Erbbauern. Mit 8 anhängenden Siegeln in Metallkapseln, Federzeichnungen | 04.03.1737 | |
EAA.854.2.290 | Kauf-Verkaufskontrakt zwischen dem Leutnant Diedrich von Rosen als verkäufer und Anna von Tryden, Witwe des Wilhem Ulrich als Käufer, betreffend die Hoflage Külmast mit dem Dorfe Halliko des Gutes Allo. Mit 4 anhängenden Siegeln in Holzkapseln | 24.03.1680 | |
EAA.854.2.321 | Kauf- Verkaufskontrakt zwischen dem Leutnant Peter von Brevern als Verkäufer und Otto Magnus Freiherr von Rehbinder betreffend die Güter Klein-Ruda, Kurrefer und Libbomeggi. Mit 6 anhängenden Siegeln in Holzkapseln; Federzeichnungen | 01.03.1771 | |
EAA.854.2.292 | Kauf-Verkaufskontrakt zwischen den Bevollmächtigten ihrer Gemahlinnen, Freiherrn Gabriel Kursk)?) und dem Hofmarschall Joh. Rosenhane einerseits, und dem Oberst Joachim Cronmann andererseits als Käufer, betreffend das Gut Wasahof und Wrangelshof. Mit 4 anhängenden Siegeln in Messingkapseln | 21.05.1684 | |
EAA.854.2.303 | Kauf-Verkaufskontrakt zwischen den Erben des Obersts Joachim von Crommann und dem Magistrat der Stadt Narva betreffend die Güter Wasahof nebst der Hoflage Karropal, halb Waiwara, Wõbsküll, halb Peritz, Terwajõggi, Teggis, Socala, Mettekülla und Unookand. Mit 6 anhängenden Siegeln in Holzkapseln. Federverzierungen | 1733 | |
EAA.854.2.297 | Kauf-verkaufskontrakt zwischen Georg Johann Slowikofski und Johann Andrea Dörsch als Erben des Gustav Bruntans - als Verkäufer - und Hinrich Heller als Käufer, betreffend das Gut Metzikus. Mit 6 anhängenden Siegeln in Holzkapseln, verziert mit Federzeichnungen | 22.10.1724 | |
EAA.854.2.222 | Kauf-Verkaufskontrakt zwischen Jürgen Payküll dem Jürgeren, Johannes' Sohne zu Türpsal als Verkäufer, und seinem Schwager Berendt Lohde zu Pyr, betreffend ein Landstücke, Korkuil genannt. Mit 3 anhängenden Siegeln in Siegelschalen | 25.04.1583 | |
EAA.3748.1.5 | Keiser Nikolai I ja Aleksander II antud au- ja kiituskirjad Tartu Elementaarõpetajate Seminari ülemõpetajale kolleegiumiassessor Aloys von Bergile | 17.03.1852-24.03.1860 | |
EAA.1321.1.8 | Keisrinna Elisabeti käskkiri Põlula mõisa kinkimise kohta kammerhärra Zögile | 08.08.1748 | |
EAA.2069.1.64 | Kersa mõisa omaniku Pengt Johann Paykülli ja Käru mõisa omaniku Bernhard Stackelbergi vaheline legping mõisate vahetamise kohta. Tallinn | 18.03.1698 | |
EAA.1321.1.9 | Kiri vabamüürlaste organisatsiooni juhatuselt parun Gustav Adolph von Stackelbergi looži vastu võtmise kohta | 07.1797 | |
EAA.854.2.329 | Konfirmation der adeligen Privilegien des Jörgen Bönart vom König Gustav Adolph von Schweden, und dessen Rechte auf das Kirrifer. Mit einem anhängenden Siegel in einer losen Metallkapsel | 20.09.1616 | |
EAA.854.2.59 | Konfirmation der Privilegien der Estländischen Ritterschaft durch den König von Schweden, Karl XI | 30.09.1675 | |
EAA.854.2.57 | Konfirmation der Privilegien der Estländischen Ritterschaft durch den Regentschaftsrat des Karl XI. Mit hängenden Siegel in der Holzkapsel | 22.11.1660 | |
EAA.854.2.49 | Konfirmation der Privilegien der Estländischen Ritterschaft durch den Schwedischen König Erik XIV nebst Aufklärung der Kirchen- und Glaubensfragen, Abschaffung der Abgötterei und Aufrechterhaltung der beiden Frauenklöster in- und ausserhalb der Stadt Reval. Mit einem anhängenden Siegel im Siegelschalen | 09.10.1570 | |
EAA.854.2.52 | Konfirmation der Privilegien der Estländischen Ritterschaft durch den Schwedischen König Gustav Adolph. Mit hängenden Siegel in einer metallenen vergoldeten Kapsel | 24.11.1617 | |
EAA.854.2.50 | Konfirmation der Privilegien der Estländischen Ritterschaft durch den Schwedischen König Karl IX. Mit einem hängenden Siegel in Siegelschale | 03.09.1600 | |
EAA.854.2.47 | Konfirmation der Privilegien der Stadt Reval durch die Abgeordneten des Schwedischen Königs Erik XIV, Claus Cristersohn und Hans Larsson. Mit 3 enhängenden Siegeln | 04.06.1561 | |
EAA.854.2.60 | Konfirmation der Privilegien des Estländischen Landrats Otto Wilhelm von Fersen zu Rayküll und des Sekretärs in Estland, Adam Friedrich von Fischbach, durch den König von Schweden, Karl XI | 30.09.1675 |