Otsingu tulemused
Leiti 1567 sobivat vastet301 - 320 / 1567
Leidandmed | Pealkiri | Piirdaatumid | |
---|---|---|---|
EAA.854.2.394 | Konfirmation der Privilegien des Nonnenklosters zu Reval (St. Michaelis) vom Ordensmeister Wolter van Plettenberg von Livland nebst Mitgebietigern sowie des Güterbesitzes des Klosters mit dem Hofe Nappel, den das Kloster von Bertram Junge gegen Güter in Wierland eingetauscht hat. Mit einem anhängenden Siegel | 29.04.1510 | |
EAA.854.2.318a | Konfirmation des Kaufkontrakts zwischen Gotthard Johan Baron Zoege von Manteuffel als Käufer und Karl Baron von Sievers als Verkäufer betreffend das Gut Laisholm, nebbst der Kopie von dem Kaufkontrakt. Russisch | 21.05.1756 | |
EAA.854.2.316 | Konfirmation des Senats betreffend den Kaufkontrakt zwischen dem Bevollmächtigten der Oberhofmeisterin Maria Tschoglokova als Verkäuferin und Joachim von Sievers als Käufer betreffend das Gut Beklershof. Mit dem Reichssiegel der Jelisaveta in einer Holzkapsel | 28.08.1752 | |
EAA.854.2.260 | Konfirmationsbrief der Königin von Schweden, Kristina, betreffend die von Ihrem Vater Gustav Adolph dem Statthalter von Narva, Kapitänleutnant Johann Nilsson, geliehenen Güter Kerriferby und Rackamois. Mit einem anhängenden Siegel in einer Holzkapsel | 21.11.1645 | |
EAA.854.2.20 | Konfirmationsbrief des Ludwig von Erlichshussen, Heermeisters des Deutschen Ordens, betreffend die den Rittern und Knechten der Länder Harrien und Wierland geliehene Jungingesche Gnade (Urkunde vom 13. Juli 1397). Mit einem anhängenden Siegel | 04.04.1452 | |
EAA.854.2.45 | Konfirmationsbrief des Meisters des Deutschen Ordens von Livland, Wilhelm Fürstenberg, betreffend seine Herrschaftsrechte über die Landsassen, freien Ritter und Knechte der Länder Harrien und Wierland, und über den Rat und die Gemeinde der Stadt Reval. Bestätigt ihre früher gegebenen Privilegien. Mit 2 anhängenden Siegeln | 01.03.1558 | |
EAA.854.2.227 | Konfirmationsbrief des Sigismund (III), Königs von Schweden und Polen, betreffend den von Fabian Tisenhausen gekauften dritten Teil des Gutes Laus als das Gut Taxfer. Das Siegel Angerissen | 11.05.1594 | |
EAA.854.2.46 | Konfirmationsschrift des Meisters des Deutschen Ordens von Livland, Godhart (Kettler), betreffend die Privilegien der Harrisch-Wierischen Ritterschaft und der Stadt Reval. Mit einem anhängenden Siegel | 18.10.1559 | |
EAA.1862.3.38 | Konfirmationsurkunde des Christian IV betreffend das von Hans Berg dem Hauptmann der Festung Arensburg Reinhold von Hove verkaufte Gut Koikel. 1 anhängendes Siegel in hölzerner Siegelschale | 21.10.1642 | |
EAA.854.2.42 | Konfirmationsurkunde des Hinrich van Galen, Meisters des Deutschen Ordens von Livland, betreffend die Privilegien der Ritterschaft und der Stadt. Mit einem anhängenden Siegel | 13.01.1552 | |
EAA.854.2.41 | Konfirmationsurkunde des Meisters des Deutschen Ordens von Livland, Johann van der Reck, betreffend die Privilegien der Ritterschaft und der Stadt Reval. Mit einem anhängenden Siegel | 27.03.1550 | |
EAA.1862.2.221 | Konfirmations - Urkunde über den Tausch der Güter Kochtel und Wissust zwischen Freytag von Loringhaven und v. Stahl. Pergament mit 3 anhängenden Siegeln | 1745 | |
EAA.1862.3.47 | Konfirmierungsurkunde der Kaiserin Anna (Iwanowna) betreffend das dem General Carl Adam Stackelberg gehörende Gut Thomel nebst Ländereien. Kopie. Russisch | 20.02.1734 | |
EAA.957.1.37 | Konfirmierungsurkunde der Kaiserin Anna Iwanowna betreffend die Privilegien der Öselscher Ritterschaft. Russisch mit Übersetzung in deutsch. Pergament mit anhängendem grossem Siegel in solberner Kapsel. Einband in rotem Samt, verziert mit Brokatspitzen und Quasten | 28.03.1731 | |
EAA.957.1.39 | Konfirmierungsurkunde der Kaiserin Elisaveta betreffend die Privilegien der Öselschen Ritterschaft. Pergament. Einband grünes Leder mit eingepressten goldenen Verzierungen. Anhängendes Siegel in metallener Kapsel | 27.10.1742 | |
EAA.957.1.40 | Konfirmierungsurkunde der Katharina II betreffend die Privilegien der Öselschen Ritterschaft. Einband grüner Samt. Pergament mit anhängendem Siegel in vergoldeter Kapsel und Brokat Quaste | 07.03.1764 | |
EAA.854.2.5345 | Konfirmierungsurkunde der Königin Kristina von Schweden an die Söhne des Hans Fock, Hans Märten, Heinrich und Gideon, über ihren Adelsstand mit koloriertem Wappenschield. Schwedisch | 30.08.1651 | |
EAA.957.1.36 | Konfirmierungsurkunde der Ulrica Eleonore über die Privilegien der Liv-, Est- und Öselschen Ritterschaft mit Weiterung derselben. Pergament in Buchform, Einband in braunem Leder mit Goldpressung. Anhängendes Siegel der Ulrica Eleonore und Friedrichsin einer Holzkapsel an blau-gelben seidenen Schnüren. Brief der Verspenderin der Urkunde Margarethe von Ulrich geb. Essen zu Kedder | 30.06.1719-11.07.1720 | |
EAA.957.1.2 | Konfirmierungsurkunde des Christian I betreffend die Privilegien des Bischofs und Vasallen zu Ösel. Pergament. Lateinisch. Mit einem anhängenden Siegel | 16.07.1446 | |
EAA.957.1.3 | Konfirmierungsurkunde des Christian I betreffend die Privilegien des Bischofs und Vasallen zu ösel. Pergament. Mit einem anhängenden Siegel und Quasten. Fragment | 08.05.1458 |