Otsingu tulemused
Leiti 1567 sobivat vastet321 - 340 / 1567
Leidandmed | Pealkiri | Piirdaatumid | |
---|---|---|---|
EAA.957.1.13 | Konfirmierungsurkunde des Frederik II betreffend den Lehnbrief des Bischofs Magnus zu Arensburg vom 27. 10. 1561. Pergament mit einem anhängenden Siegel | 17.01.1564 | |
EAA.957.1.11 | Konfirmierungsurkunde des Frederik II betreffend die Privilegien der Ösel-Wiekschen Ritterschaft. Pergament mit einem anhängenden Siegel | 14.03.1562 | |
EAA.854.2.467 | Konfirmierungsurkunde des Kaisers Nikolai I von Russland betreffend die Anstellung des Kollegienassessors Wladimir Middendorf zum Professor der Philologie im Haupt-Pädagogischen Institut. Mit dem anhängenden Reichssiegel | 26.09.1841 | |
EAA.957.1.35 | Konfirmierungsurkunde des Karl XI betreffend die Privilegien der Öselschen Ritterschaft | 16.10.1675 | |
EAA.957.1.5 | Konfirmierungsurkunde des römischen Kaisers Karl V an die Ritterschaft auf Ösel und Wiek. Pergament | 20.10.1527 | |
EAA.957.1.4 | Konfirmierungsurkunde des Öselschen Bischofs Johannes Kyvel an die Ritterschaft seines Stiftes. Pergament mit einem anhängenden Siegel in Siegelschale | 15.12.1524 | |
EAA.957.1.14 | Konfirmierungsurkunde des Öselschen Bischofs Magnus betreffend die Privilegien der dortigen Ritterschaft. Pergament mit einem anhängenden Siegel und Quasten | 1564 | |
EAA.957.1.9 | Konfirmierungsurkunde des Ösel-Wiekschen Bischofs Reinhold betreffend die Privilegien der dortigen Ritterschaft. Bestätigt vom Senat am 26. Nov. 1730. Pergament mit 2 anhängenden Siegeln | 06.05.1539 | |
EAA.957.1.7 | Konfirmierungsurkunde des Ösel-Wiekschen Bischofs Wilhelm betreffend die alten Privilegien und Rechte der dortigen Ritterschaft. Pergament mit einem anhängenden Siegel | 27.11.1532 | |
EAA.2069.1.55 | Konrad ja Otto Reinhold Nierothi müügikiri Anton Friedrich von Saltzale Märjamaa kihelkonnas asuva Paeküla mõisa kohta. Tallinn | 12.01.1678 | |
EAA.854.2.171 | Kontrakt zwischen dem Bevollmächtigten der Frau und der Söhne des verstorbenen Andres Decken - Philips Westerholt - einerseits und dem Bürgermeister Hinrick Ulenbrock und dem Ratsherren Hinrick Götten zu Riga andererseits, über den Roggenverkauf. Durch Einschnitte ungültig gemacht | 21.10.1539 | |
EAA.854.2.190 | Kontrakt zwischen den Gebrüdern Otto und Wolmar Üxküll zu Kasty betreffend den Tausch des Bauern Kulle Matz gegen den Schmied Stalle Merten. Mit einem anhängenden Siegel in einer Siegelkapsel | 04.11.1546 | |
EAA.854.2.282 | Kontrakt über den von den Vormündern der aus 2 Ehen stammenden Kinder des mit Schulden verstorbenen Otto Reinhold Wrangel dem Oberstleutnant Berent Johan Üxküll zu Mex verkauften Hof Saage nebst den Dörfern Sage, Kerse und dem Gesinde Kasti. Mit 8 anhängenden Siegeln, von denen das 6. und 7. unbenutzt und ohne Unterschrift | 08.04.1668 | |
EAA.995.2.17 | Krakau 1588, Jan. 11. Sigismund III bestätigt der Stadt Dorpat die Augsburger Konfession, den Lutheranern die Johanniskirsche, der letzteren 2 Haken Landes u.s.w. Orig. a. Perg. n. anh. Siegel in Wachsschale | 11.01.1588 | |
EAA.995.2.18 | Krakau 1588, Juli 1. Sigismund III bestätigt der Stadt Dorpat ihre Privilegien und Rechte, Einrichtungen, Besitz und Einkäunfte, unter namentlicher Aufführung, und fügt eine Reihe neuer Bestimmungen hinzu. Orig. a. Perg. nebst anh. Doppelsiegel in Wacshsschale | 01.07.1588 | |
EAA.995.2.27 | Krakau 1596, Febr. 20. Sigismund III bestätigt dem Zollverwalter in Livländ J. Greulich den Besitz 2 Häuser in Dorpat, 1 Hakens, Hakmoysa bei Dorpat und die Immunität auf 1 Haus, unter Transsumierung der Donations- und Immunitätsurkunden. Lat. Orig. a. Perg. n. anh. Siegel von Polen u. Litauen in Wachsschale | 20.02.1596 | |
EAA.2069.1.83 | Kukruse mõisa omaniku Kaspar Friedrich Engelhardti ja Ojasoo mõisa omaniku Kristoph Friedrich von Tolli vaheline vahetusleping nende mõisate kohta. Tallinn | 08.03.1762 | |
EAA.2041.1.58 | Kuninganna Christina kinnituskiri Gustav Adolfilt Dobbrowitzile kingitud maade kohta. Pärgament, 1 rippuv pitser | 30.01.1643 | |
EAA.1395.1.3 | Kuninganna Kristina poolt 27.märtsil 1647.a. antud kinkekirja kinnituskiri Adam Johan Schrapferile Vesneri mõisa ja Tartus asuva maja kohta. Koopia. Pärgament 1 rippuva pitseriga | 18.07.1675 | |
EAA.1395.1.2 | Kuningas Gustav Adolphi antud kinkekirja kinnituskiri 1. veebr. 1626.a. Riia linna asehaldurile ja Liivimaa Sõjakomissarile Adam Schrapferile tema isale antud Vesneri mõisa ja Tartus asuva maja kohta. Koopia. Pärgament 1 rippuva pitseriga | 18.07.1675 |