Otsingu tulemused
Leiti 1567 sobivat vastet1201 - 1220 / 1567
Leidandmed | Pealkiri | Piirdaatumid | |
---|---|---|---|
EAA.854.2.3 | Urkunde des Bischofs Johannes von Reval über den Vergleich zwischen der Kirche und den königlichen Vasallen wegen des Zehntenstreits und der Sicherung der durch das Bauernlegen des Ersten geschmälerten Einkünfte des Bischofs. Das Siegel abgefallen; das Pergament vor der Restaurierung sehr beschädigt gewesen; lateinisch | 08.12.1280 | |
EAA.854.2.4 | Urkunde des Bischofs Johannes von Reval über seine den Vasallen des Königs verpfändeten Güter in Jekewold und Riccogh in Verbindung mit dem Vergleich zwischen ihm und der Ritterschaft wegen des Zehnten. Das Siegel abgefallen; lateinisch | 30.03.1281 | |
EAA.854.2.416 | Urkunde des Bischofs Jurgen zu Reval und Elekten zu Ösel samt seinem Kapitel über den Streit zwischen den Domherren seiner Kirchen in Reval und auf Ösel - Carl Üxküll und Johann Loden- wegen der Präbende Karryerwe in der Dörptschen Kirche laut der Urkunde (des Urteils) überlässt Carl Üxküll dem Johann Loden diese Präbende. Mit einem anhängenden Siegel | 15.12.1529 | |
EAA.854.2.399a | Urkunde des Bischofs zu Ösel, Reinhold, in Sachen des Jungfrauenklosters. Mit einem anhängenden Siegel | 1527 | |
EAA.1862.3.39 | Urkunde des Bängtt Bagge über die Arrende von Gütern in Smaland. 3 anhängende Siegel in Hölzernen Kapseln | 01.11.1643 | |
EAA.1862.3.46 | Urkunde des Bürgermeisters Thomas Klerch zu Örebro und Häradtzhoffding zu Walkebo. Schwedisch. 1 anhängendes Siegel | 06.02.1674 | |
EAA.1862.3.42 | Urkunde des Bürgermeisters Thomas Klerch über eine Eintragung in das Grundbuch. Schwedisch. Siegelstreifen ohne Siegel | 25.02.1663 | |
EAA.1862.3.31 | Urkunde des Bürgermeisters und Rats zu Wästeras über ein von Lars Grubbe gekauftes Gut. Schwedisch. 1 anhängendes Siegel | 05.03.1641 | |
EAA.854.2.382 | Urkunde des Danel Cutzel, Berndes Sohnes, über die dem Nonnenkloster St. Michaelis in Reval verkaufte ewige Rente für ein erhaltenes Kapital; zur Sicherung dieser Rente verpfändet dem Kloster sein Gesinde Cullenmecke mit 5 Haken Land im Kirchspiel zu Hakers. Vom Siegel nür die Kapsel vorhanden | 09.07.1431 | |
EAA.854.2.192 | Urkunde des Deutschen Ordenskomturs zu Reval, Remmerth Johann Scharenbegre über die mit Otte Üxküll zu Reval ausgetauschten Bauern. Vom anhängenden Siegel nur Pressel | 28.06.1547 | |
EAA.854.2.159 | Urkunde des Diderick Bock, Komturs des Deutschen Ordens in Reval samt den Räten von Harrien und Wierland, betreffend die Überlassung des Grenzstreites zwischen Frederick Ducker und Andreas Deken zur Entscheidung dem nächstkünftigen "gemeinen Tag". Mit einem Siegel | 04.07.1529 | |
EAA.1862.3.35 | Urkunde des Erbherrn des Gutes Koikel im Kirchspiel Karris Hans Berg über die Einweisung einer Hoflage nebst einem Haken Landes unter Koikel an Jacob Kohler und den Erbverkauf des Gutes seinem Schwager Reinhold von Hoffe (Hove), Hauptmann auf der Festung Arensburg wegen Schulden. 5 anhängende Siegel in hölzernen Siegelkapseln. Text mit verzierungen | 07.06.1641 | |
EAA.1862.3.23 | Urkunde des Erich [Olsonn] über den Verkauf von Ländereien "till Akerby". Schwedisch. 1 anhängendes Siegel | 04.02.1628 | |
EAA.1862.3.21 | Urkunde des Erich Olsonn über einen Landbesitz in Upland. Schwedisch. Pergament mit 2 anhängenden Siegeln in metallenen Siegelkapseln | 21.10.1624 | |
EAA.854.2.48 | Urkunde des Erik XIV von Schweden an die Ritterschaft in Harrien, Wierland und Jerwen wegen des Krieges mit Moskowiten, und der dem Adel verspochenen Konfirmierung dessen Rechte und Privilegien. Mit einem anhängenden Siegel | 16s6k | |
EAA.854.2.31 | Urkunde des Erzbischofs von Riga, Caspar, über das Transsummieren der Pergamenturkunde des Heermeisters Albrecht durch seinen Sekretär auf Domherrn der Rigischen Kirche, Kanzlers und Anwalts des Meisters des Deutschen Ordens von Livland, Walther von Plettenberg. Mit einem anhängenden Siegel | 28.10.1520 | |
EAA.854.2.340 | Urkunde des Estländischen Ritterschaftshauptmanns, der Landräte und der gesamten Ritterschaft über das dem Generalleutnant Herman Johann von Bohn verliehene Indigenatrecht und seine Einverleibung. Mit 10 anhängenden Siegeln; verziert mit einer Federzeichnung | 11.07.1727 | |
EAA.1862.3.44 | Urkunde des Freiherrn Ludwich Hammelton über den Verkauf des Gutes /Slagul/ an die Gräfin Catharina de la Gardie | 07.1671 | |
EAA.1862.3.33 | Urkunde des Freiherrn zu Lindholm Johan Gyllenstierna über das dem Lars Grubbe verkaufte Gut in Chronobergh - Lähn in Smaland. Schwedisch. 4 anhängende Siegel in metallenen Siegelkapseln | 20.05.1641 | |
EAA.854.2.157 | Urkunde des Georgus, Bischofs zu Reval und Elekt zu Ösel, über den von ihm an seinem Schwager Brun Drolshagen und dessen Erben überlassenen Bauern Bertell, wohnhaftig zu Lippema aus Klein-Lechtigall, mit 4 Brüdern und Kindern; gleichzeitig hat Michel Gralow (Grabow?) dem Bruen ebefalls den Bauern Peter überlassen, wohnhaftig daselbst. Vom anhängenden Siegel nur die Presseln vorhanden | 25.03.1528 |