Kinnistu detailandmed
Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr. | 87 |
---|---|
Hüpoteegi ringkond | Rakvere-Paide KA: Mõisad |
Aadress | Imastu Kadrina khk |
Viited | EAA.858.2.3100 EAA.858.2.510 EAA.858.2.2321 EAA.858.2.4305 EAA.2486.1.1142 |
Kinnistu nimi | Imastu |
Tehingud
Tehingusubjektid |
---|
Tehing | maaseadus |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 15.06.1925 |
Tehingu kuupäev | 25.10.1919 |
Viide | EAA |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Eesti Vabariik, |
Tehing | Tallinna ringkonnakohtu määrus |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 14.06.1909 |
Tehingu kuupäev | 09.02.1906 |
Sisu | Reinhold Fabian, Karl Gustavi p von Rehbinderi (+27.03.1905) pärija on tema poeg Heinrich. Talle kinnistatakse Imastu, Pala ja Udriku mõisad |
Viide | EAA.4187.1.828 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Heinrich Karl Eduard von Rehbnder, |
Tehing | Eestimaa Ülemmaakohtu protokoll |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 22.09.1853 |
Tehingu kuupäev | 21.09.1853 |
Sisu | Krahv Karl Gustav Rehbinderilt (+07.11.1851) pärib testamendi põhjal Polli, Udriku ja Imastu mõisad tema poeg krahv Reinhold Rehbinder. 20.07.1870 müüdi raudteele 42 tiinu maad. |
Viide | EAA.4187.1.823 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Reinhold Fabian krahv Rehbinder, |
Tehing | pärandavara jagamise leping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 25.09.1830 |
Sisu | Kreisimarssal krahv Gustav Diedrich, Otto Magnuse p Rehbinderi (+31.07.1826) pärijad on tema poeg ja tütar. Haagikohtunik Karl Gustav von Rehbinder saab Udriku koos Pala kõrvalmõisaga, Kurrisaare, Imastu, Neeruti koos karjamõisatega Jõetaguse, Vandu, Käravete, Venevere ja Võduvere mõisad, väärtusega 335 000 hõberubla. Tema õde Juliana (Julie) Magdalene Clodt von Jürgensburg (sünd krahvinna Rehbinder) saab Lautna, Vanamõisa ja Seira mõisad väärtusega 145 000 hõberubla |
Viide | EAA.2486.1.1562 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Karl Gustav von Rehbinder, |
Tehing | pärandavara jagamise leping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 08.12.1792 |
Sisu | Salanõunik, riigikrahv Otto Magnus, Gustav Magnuse p Rehbinder (+25.02.1792) pärijad on tema lapsed. Omavahelisel kokkuleppel pärib Gustav Dietrich von Rehbinder lisaks Imastule ja Konuverele, Udriku, Kurrisaare ja Polli mõisad. Gustav Dietrichi käes on Imastu ja Konuvere ( 48 000 hõberubla) isa korralduse põhjal juba alates 01.03.1781 peale. Ta sai ka Seira ja Lautna mõisad ja Vanamõisast lahutatud Mõisamaa küla Läänemaal |
Viide | EAA.2840.1.311 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Gustav Dietrich von Rehbinder, |
Tehing | kokkulepe |
---|---|
Tehingu kuupäev | 1761 |
Sisu | 1720. a kuulub mõis Rehbinderitele, kuid on kreeditoride käes. (1726. a kaupmees Claus Johann, Clausi p Nottbeck 1731. a Otto Heinrich, Hans Heinrichi p Rehbinder 1750. a Fabian, Gustav Magnuse p von Rehbinder. Omanik Fabian, Gustav Magnuse p von Rehbinder (+peale 1771) on alates 1761. a vaimuhaige. Tema hooladjad jagavad mõisa omavahel nii, et tema vend Otto Magnus von Rehbinder , saab Imastu täielikult omale ja kohustub Reinhold Johann von Fersenile maksma 15 000 rubla peale Fabiani surma, seni aga 650 rubla aastas. |
Viide | EAA.5.1.316 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Otto Magnus von Rehbinder, |
Tehing | müügileping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 1696 |
Sisu | 1692. a rittmeister Wolter von Delwig, kes müüb mõisa Hans Heinrich von Rehbinderile (+1700 Narva) (ka Konofer). 1703. a taotleb Imastu mõisale pandiõigust ostuhinna jäägi eest Wolter von Delwigi tütar Elisabeth Christina von Delwig. 1696. a omanik Obrist Hans Heinrich von Rehbinder (+1700 Narva) |
Viide | EAA.858.2.1736 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Hans Heinrich von Rehbinder, |
Tehingu kuupäev | 1690 |
---|---|
Sisu | Fabian Wrangelli testament 5. September 1688. a 08.03.1690 Fabian von Wrangelli pojad Otto Fabian ja Jürgen Johann Wrangell loobuvad oma osast. Pärimisvaidlused. 1690 . a omanik Rittmeister Wolter, Johanni (Hans) p von Delwig (+1696). |
Viide | EAA.858.2.3253 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Wolter von Delwig, |
Tehing | müügileping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 10.11.1667 |
Sisu | 1663. a Jacob Johann, Justuse p Taube (1624-1695) Kindralmajor Jacob Johann Taube müüb mõisa Fabian, Moritzi p Wrangellile. (+1689) |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Fabian von Wrangell, |
Tehing | müügileping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 26.05.1626 |
Sisu | Heinrich, Otto p Schollmannile (Schulmann) müüb Imastu mõisa kapten Jobst Taubele (Kahala) ja ostab asemele Ao mõisa Järvamaal. Heinrich, Otto p Schollmann (Schulmann) vahetab Statthalter Jobst (Justus) Taubega Imastu mõisa Ao mõisa vastu Järvamaal. On omanik kuni aastani 1639. |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Jobst Taube, |
Tehing | müügileping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 16.02.1625 |
Sisu | Georg von Vietinghoff annab kõik õigused mõisale Heinrich Schollmannile (Schulmann) ja kannab Imastu mõisa talle kohtulikult üle /Hueck |
Viide | EAA.858.2.3699 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Heinrich Schulmann, |
Tehingu kuupäev | 1614 |
---|---|
Sisu | 1595. a kuulub Imastu mõis maanõunik Dittrich Strickile. Kuna tal pole meessoost järeltulijaid, jätab ta mõisa tütar Magdalena Striekile. Temalt läheb abielu kaudu Georg (Jürgen ) Vietinghoffile /Hueck |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Georg Vietinghoff, |
Tehing | müügileping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 30.07.1531 |
Sisu | Diedrich Metztacken /Dirick Metztacken/ müüb Imastu mõisa Diedrich Strkile /Dirick Stricken/ |
Viide | EAA.854.2.2241 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Diedrich Strick, |