Kinnistu detailandmed
Kinnistu üldandmed
Kinnistu nr. | 195 |
---|---|
Hüpoteegi ringkond | Tartu KA: Mõisad |
Aadress | Pühajärve Otepää khk |
Märkus | Mõisa nimi varem Wollust, alates 1836. a Pühajärve |
Kinnistu nimi | Pühajärve |
Tehingud
Tehing | maaseadus |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 08.05.1926 |
Tehingu kuupäev | 25.10.1919 |
Viide | EAA |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Eesti Vabariik, |
Tehing | ostu-müügi leping |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 07.04.1912 |
Tehingu kuupäev | 20.03.1912 |
Sisu | Tehinguga 11.10.1911/20.03.1912 omandab Pühajärve mõisa Erich, Adolfi p von Hofmann hinnaga 168 000 rubla |
Viide | EAA |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Erich von Hofmann, |
Tehing | Riia ringkonnakohtu määrus |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 17.09.1911 |
Tehingu kuupäev | 05.07.1911 |
Sisu | Alfred Ferdinand Friedrich, August Peter Alexandri p von Siversi (+04.03.1911) mõttelise osa Pühajärve mõisast pärivad jagamatult tema lesk Ida, Eduard Reinholdi t von Sivers (sünd von Oettingen) ja lapsed Edward August, Richard, Marissa, Magdalene Johanna ning Erich Max |
Viide | EAA |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Erich Max von Sivers, Magdalene Johanna von Sivers, Marissa von Sivers, Richard von Sivers, Edward August von Sivers, Ida Sophie Helene von Sivers, |
Tehing | Riia ringkonnakohtu määrus |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 31.01.1909 |
Tehingu kuupäev | 25.11.1908 |
Sisu | Bertha Emilie Sophie, Johann Kornelius Ferdinandi t von Sivers (sünd von Maydell) (+09.07.1905) mõttelise osa pärijad Pühajärve mõisast on tema pojad Alfred ja Friedrich Maximilian, Augusti p von Siversid 1/3 osas kummalegi. Wilhelmine, Augusti t von Sivers ja Elisabeth, Wilhelmi t von Stackelberg (sünd von Sivers) kummalegi 1/6 osas |
Viide | EAA |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Alma Konstanze Wilhelmine von Sivers, Elisabeth (Elsbeth) Marie von Stackelberg, Friedrich Maximilian von Sivers, Alfred Ferdinand Friedrich von Sivers, |
Tehing | Liivimaa õuekohtu otsus |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 1880 |
Tehingu kuupäev | 12.02.1880 |
Sisu | Pärast August von Siversi (3.09.1825-11.06.1876) surma läheb Pühajärve mõis Liivimaa õuekohtu 12.02.1880. a otsuse järgi tema pärijate ühisomandisse. nr 59 |
Tehing | ostu-müügi leping |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 27.11.1872 |
Tehingu kuupäev | 06.06.1872 |
Sisu | Julie von Schrencki (snd von Sivers) lapsed Hermann Friedrich, Helene Charlotte, August Leopold, Alma Julie Leopoldine ja Bertha Elisabeth von Schrenck müüvad Pühajärve mõisa August von Siversile (3.09.1825-11.06.1876). nr 315 |
Viide | EAA.2381.2.371 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): August von Sivers, |
Summa | 90250.00 |
Ühik | hõberubla |
Tehing | Liivimaa õuekohtu otsus |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 1872 |
Tehingu kuupäev | 16.05.1872 |
Sisu | Pärast Julie von Schrencki (snd von Sivers) surma pärivad Pühajärve mõisa Liivimaa õuekohtu 16.05.1872. a otsusega tema lapsed Hermann Friedrich, Helene Charlotte, August Leopold, Alma Julie Leopoldine ja Bertha Elisabeth von Schrenck. nr 137 (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte, I, lk. 119) |
Viide | EAA.2381.2.371 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Hermann Friedrich von Schrenck, Helene Charlotte von Schrenck, August Leopold von Schrenck, Alma Julie Leopoldine von Schrenck, Bertha Elisabeth von Schrenck, |
Tehing | ostu-müügi leping |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 20.05.1858 |
Tehingu kuupäev | 08.02.1858 |
Sisu | Wilhelm von Stryk müüb Pühajärve mõisa Julie von Schrenckile (snd von Sivers). nr 47 (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte, I, lk. 119) |
Viide | EAA.2381.2.371 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Julie von Schrenck, |
Summa | 122000.00 |
Ühik | hõberubla |
Tehing | pandileping |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 09.07.1842 |
Tehingu kuupäev | 20.01.1842 |
Sisu | Sophie Guillemot de Villebois pandib Pühajärve mõisa Wilhelm von Strykile, kes 18.09.1844. a omandab mõisa ostuõiguse alusel. nr 65, 75 (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte, I, lk. 119) |
Viide | EAA.2381.2.371 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Wilhelm von Stryk, |
Summa | 50000.00 |
Ühik | hõberubla |
Tehing | testament |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 13.04.1836 |
Tehingu kuupäev | 08.10.1834 |
Sisu | Alexander Guillemot de Villebois pärandab Pühajärve mõisa oma abikaasale Sophiele. nr 101 (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte, I, lk. 119) |
Viide | EAA.2381.2.371 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Sophie Guillemot de Villebois, |
Summa | 34000.00 |
Ühik | hõberubla |
Tehing | ostu-müügi leping |
---|---|
Kinnistamise kuupäev | 07.09.1833 |
Sisu | Alexander Guillemot de Villebois omandab Pühajärve mõisa ostuõiguse alusel. (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte, I, lk. 119) |
Viide | EAA.2381.2.371 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Alexander Guillemot de Villebois, |
Tehing | pandileping |
---|---|
Tehingu kuupäev | 01.08.1823 |
Sisu | Claudius Hermann von Samsoni tütred pandivad Pühajärve mõisa kümneks aastaks Alexander Guillemot de Villebois'le. (L. von Stryk, Beiträge zur Geschichte, I, lk. 119) |
Viide | EAA.2381.2.371 |
Tehingusubjektid | Omandas(id): Alexander Guillemot de Villebois, |
Summa | 50000.00 |
Ühik | hõberubla |