Tartu Ülikooli Ametiühing | mittetulundusühing | Määramata | Hindamata |
Eesti Kodu-uurimise Selts | mittetulundusühing | Määramata | Osaliselt hinnatud |
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus | - | Määramata | Hindamata: HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011 |
Riigilaevastik | Ministeeriumi hallatav riigiasutus | Määramata | Hindamata: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 1, 04.01.2013; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tallinna Linnamuuseum | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Määramata | Hindamata: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011 |
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus | riigi asutatud sihtasutus | Määramata | Hindamata: HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Nõva Vallavalitsus | Valla või linna ametiasutus | Määramata | Hindamata |
Sihtasutus CR14 | riigi asutatud sihtasutus | Määramata | Hindamata: HO nr 85, 28.10.2013 |
Eesti Korvpalliliit | mittetulundusühing | Määramata | Hindamata |
MTÜ Eesti Koolispordi Liit | mittetulundusühing | Määramata | Hindamata |
Vanemuise Seltsi segakoor | - | Määramata | Hindamata |
katse | - | Määramata | Hindamata |
Hanna asutus | - | Määramata | Hindamata: HO nr 85, 28.10.2013 |
ENSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium | - | Määramata | Hindamata: HO nr 85, 28.10.2013 |
Gävle Eesti Selts | - | Määramata | Hinnatud |
Rainis Int | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Maarika Pihlak | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kille Piibur | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Ragne Tehver | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Irma Rahnu | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Reeli Eelmets | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Maive Ottas | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Lee Mõttus | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Sirje Rõõm | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Piret Press | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Priidu Pärna | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Jaan Hargi | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Liina Vaidla | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Marika Rei | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Anne Kaldvee | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tapa Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Forseliuse Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee | mittetulundusühing | Jah | Hindamata: HO nr 5, 06.02.2020; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Keskkonnaamet | amet | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 68, 23.11.2018; HO nr 61, 07.11.2018; HO nr 29, 11.06.2018; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda | avalik-õiguslik juriidiline isik | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 68, 29.06.2016; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Konkurentsiamet | amet | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 5, 03.02.2015; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Täiskasvanute Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Eesti Kultuurkapital | avalik-õiguslik juriidiline isik | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 105, 25.10.2016; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Irina Kritsuk | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Sihtasutus Ugala Teater | riigi asutatud sihtasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 69, 28.12.2017; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Audiitorkogu | avalik-õiguslik juriidiline isik | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 5 , 02.02.2018; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu | avalik-õigusliku juriidilise isiku asutatud asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 138, 19.12.2016; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tabasalu Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Annelinna Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Kunstikool | Ministeeriumi hallatav riigiasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 25, 08.11.2023; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Miina Härma Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Toila Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Maira Kattel | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Robert Kimmel | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Riigikogu Kantselei | põhiseaduslik institutsioon või neid teenindav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 10, 06.03.2017; HO nr 76, 24.11.2015; HO nr 47, 26.06.2014; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 77, 20.09.2013; HO nr 175, 10.12.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010; HO nr 569, 30.10.2006; HO nr 489, 15.09.2006 |
Liivi Laos | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kaire Salomon | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Lia Martens | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kersti Kulla | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kätlin Aun-Janisk | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kirsty Laidvee | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Sirje Orman | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Aune Harujõe | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Margus Veskimäe | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Mari-Liis Parmas | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Merle Saar-Johanson | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Võru Instituut | Ministeeriumi hallatav riigiasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 49, 30.06.2014; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Sihtasutus Tartu Jaani Kirik | riigi asutatud sihtasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 140, 22.12.2016; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Andres Ott | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Õiguskantsleri Kantselei | põhiseaduslik institutsioon või neid teenindav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 18, 31.03.2014; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kanepi Vallavalitsus | Valla või linna ametiasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 88, 27.11.2014; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 104, 28.11.2013; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 175, 10.12.2012; HO nr 14, 09.02.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 633, 05.11.2007 |
Eesti Maaülikool | avalik-õiguslik juriidiline isik | Jah | Hinnatud: HO nr 6, 13.02.2020; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 33, 12.05.2015; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Parksepa Keskkool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Vabariigi Presidendi Kantselei | põhiseaduslik institutsioon või neid teenindav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 532, 17.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kristi Kivimägi | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Viimsi Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Inga Anipai | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Rail Baltic Estonia OÜ | osaühing | Jah | Hindamata: HO nr 5, 06.02.2020; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Eesti Energia Aktsiaselts | aktsiaselts | Jah | Hindamata: HO nr 14, 13.08.2024; HO nr 5, 06.02.2020; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 36, 28.06.2018; HO nr 31, 26.06.2018; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tsirguliina Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Katri Kutsar | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Misso Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Vastseliina Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Elva Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Hugo Treffneri Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Eesti Töötukassa | avalik-õiguslik juriidiline isik | Jah | Hinnatud: HO nr 15, 26.09.2022; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 130, 29.11.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Kaja Tenisson | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tallinna Ülikool | avalik-õiguslik juriidiline isik | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 6, 09.02.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Ülikool | avalik-õiguslik juriidiline isik | Jah | Hinnatud: HO nr 2, 22.01.2024; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 103, 10.10.2016; HO nr 71, 04.11.2015; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Häädemeeste Keskkool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Marika Kiiver | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Luua Metsanduskool | Ministeeriumi hallatav riigiasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tiina Tomberg | avalik-õigusliku ameti kandja | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 12, 05.03.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Aleksander Puškini Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Descartes'i Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tallinna Halduskohus | põhiseaduslik institutsioon või neid teenindav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 16, 28.09.2022; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 128, 26.11.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tartu Jaan Poska Gümnaasium | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | Ministeeriumi hallatav riigiasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 22, 16.10.2023; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 51, 30.07.2015; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Pärnu Maakohus | põhiseaduslik institutsioon või neid teenindav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 16, 28.09.2022; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 128, 26.11.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Harku Vallavolikogu Kantselei | Valla või linna ametiasutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011 |
Tallinna Ringkonnakohus | põhiseaduslik institutsioon või neid teenindav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 16, 28.09.2022; HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 128, 26.11.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Enefit Kaevandused AS | aktsiaselts | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 36, 28.06.2018; HO nr 31, 26.06.2018; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |
Lastekaitse Liit | mittetulundusühing | Jah | Osaliselt hinnatud: HO nr 27, 29.12.2020; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 548, 30.12.2011 |
Puhja Kool | Valla või linna ametiasutuste hallatav asutus | Jah | Hinnatud: HO nr 30, 27.09.2019; HO nr 51, 31.10.2017; HO nr 2, 10.01.2014; HO nr 85, 28.10.2013; HO nr 90, 22.06.2012; HO nr 548, 30.12.2011; HO nr 251, 05.05.2011; HO nr 538, 23.12.2010; HO nr 53, 02.02.2010 |